- 3L1.12a3
- file
- 1880 - 1914
1.- Rapport du P. DUPARQUET demandant de fonder une Miisson dans l'intérieur de la colonie de Mossamédes (15.12.1880), 8 p. manuscrites (deux copies).
- Copie des autorisations officielles :
- Supplique au roi du Portugal pour l'établissement projeté à Huila (09.07.1881, P. ANTUNES)
- Autorisation donnée à l'établissement d'une oeuvre d'éducation à Huila signée MARQUES de VILHENA, (28.07.1881), nomination du P. Antunes comme curé de Huila, décret concédant le terrain de la mission (27 et 28.07.1881) + traductions françaises + brouillon et copies.
- Copie du Diario do Governo (04.08.1881) avec commentaier du P. EIGENMANN.
- Lettres du P. LEVAVASSEUR à la Propagande pour la fondation de Huila (20.10.1881), au Nonce de Lisbonne (03.11.1881).
- Lettre de Dom J.S. NETTO évêque d'Angola et du Congo (07.11.1881, pouvoirs donnés au P. Antunes pour Huila) + traduction française et copie.
- Lettre de la Propagande à l'évêque de Loanda (04.10.1881), copie.
- Lettres au P. Duparquet 18.12.1881, 04.02.1882.
- Lettre de la "Camara Municipal de Mossamédès" (12.12.1882).
- Ordonnance (portaria) du gouvernement général d'Angola pour le transfert du séminaire diocésain à Huila (07.10.1882).
- Nomination du P. ANTUNES comme archiprêtre de Huila (06.04.1886).
- Lettre de félicitation adressée au P. Antunes par le gouvernement général (29.12.1886), lettre et secours à la mission de Huila (10.01.1887).
2.* Nomination des spiritains aux postes de Huila et Malange (mai 1890). - Venue des Soeurs de St Joseph et des Spiritains (PP. Galéron, Viseux) à Lubango (notes d'août et octobre 1891).
- Ordonnance liturgique de Dom Dias FERREIRA évêque d'Angola et Congo (imprimé, 13.06.1890).
- Décret royal concernant les congrégations religieuses, 17.03.1902, (approbation des Spiritains pour la Mission), B.O. 19.04.1902 + traduction.
- Carte "Planalto de Huilla, Humpata, Lubango, Chibia", fév. 1901.
- Extrait du B.O. du gouvernement général d'Angola (14.05.1903), le P. da SILVA remplace le P. Reymann comme aumônier.
- Gouverneur du District de Huila (09.03.1914) : pas d'inventaire pour les missions ( + traduction).
ANGOLA