KILIMANDJARO/CORRESPONDANCE AVEC LE CONSEIL GENERAL
- 2K1.17a1
- file
- 1968 - 1974
- Lettres de 1968 : sommaire de déc. 1968 à déc. 1970.
P. HILLMAN (01 copie, 13, 27.12), P. LECUYER (24.12).- 1969 : P. HILLMAN (09, 15 (2), 26.02, 02, 05, 21.03, 17.04 (3), 11.05, 11.06), P. RASZEWSKI (22.02), collective (12.07), P. CROCENZI (09, 27.10, 08.12), Mgr SIPENDI (07, sans date, 13, 25.10 + statistiques du diocèse de Moshi + liste du personnel missionnaire et diocésain), P. O'SULLIVAN (05.11), P. EBERHARDT (21.11), P. TROTTER (24.11), P. LECUYER (18.12).
- 1970 : P. EBERHARDT (07.01), P. CROCENZI (12.02, 03, 10, 17.03, 25.06, 03, 17.07 (3), 07.08, 24.10, 17.11, 0, 26.12), P. S. MOORE (17.02), P. CONAN (26.02), P. O'SULLIVAN (03.04, 26.06, 24.10, 07, 29.11), P. LECUYER (02.07 (2), 31.10), P. COGAN (O.S.B. 23.06, 27.07).
Conseil général (25.07). Indult pour le Fr Savinus van Grootel (17.10).
- 1970 (suite) : sommaire du 15.12.1970 au 08.02.1973.
P. CROCENZI (15, 20, 30.12).- 1971 : P. O'SULLIVAN (07.01, 09.04, 29.05, 11.09, 18.10), P. CROCENZI (12, 22.03, 02, 25.04 + réunion du conseil de district, 11.05, 11.10, 14.12), P. TANNAM (16.03), P. S. MOORE (19.06), P. TUNNEY (26.12), collective (20.12).
- 1972 : P. O'SULLIVAN (05.01, lettre non signée (à propos des Masai, 11.01, 2 notes du 16.03, 22.03, 08.04, memo du 01.06, 02, 08.06, 18, 28.08, 04.09, 18.11), P. de WINTON (05.01), P. KELLY (31.01, 19.05), P. CROCENZI (14.02), P. LECUYER (25.02, 20.03 (2), 29.05 autorisation d'ouvrir un noviciat, 07.06), P. TUNNEY (30.03 (3), 06, 26.05, observations sur le rapport du P. Lecuyer sans date, 21.11), P. S. MOORE (22.08), Mgr NSABI (24.08), P. KOHLER (26.12), P. MILVIHILL (01.12 mis en 3) + circulaires de Mgr MKOBA 29.05 et de l'équipe du séminaire de Kibosho 07.10).
- 1973 : P. TUNNEY (08.01, 08.02), P. S. MOORE (30.01), P. O'SULLIVAN (31.01).
- 1973 (suite : sommaire du 31.01.1973 au 05.07.1974.
P. KELLY (31.01, 21, 27.02), P. O'SULLIVAN (05.02, 26.04, 17.05), P. Pat RYAN (20.02), P. S. MOORE (05.03, 10.09), P. TUNNEY (01.03, 05.05, 15.07, 03.09, 13.12), P. LECUYER (09.03, 24.05, 01.06), P. MILVIHILL (08.05), P. KOHLER (avril), P. CONNORS (01.06 + note sur le désengagement et l'engagement ailleurs), P. RASZEWSKI (18.05).- 1974 : P. TUNNEY (05 premières professions, 09, 12, 31.01, 16 (2), 24.02, 13, 30.04, 14.06), secrétaire général (S. MOORE 11.01, 02, 25.04, 04.06), P. O'SULLIVAN (18, 21.01, télégr. 09.02), P. LECUYER (20.03, 02, 2 du 05.07), M. SEVERINO (05.07).
ZANGUEBAR