1.- Félix EBOUE : "La nouvelle politique indigène pour l'A.E.F.", 08.11.1941, imprimé, 59 p. Carte et enveloppe 1er jour, Félix Eboué (1884-1944).
- Extrait de revue : "Les cendres d'Eboué Félix reposeront au Panthéon".
- P. BERGER :"Le Gouverneur général Félix Eboué, la Franc-Maçonnerie et les Missions Catholiques", 5 p. Lettre de M. CORNEVIN 19.11.1984.
- Correspondance avec le Haut-Commissariat :
Audiences du Ministre des Colonies (M. MANDEL 31.07.1938, 21.04.1940).
- Lettres de 1939 : Mgr BIECHY (03, 29.06, 12.07, 20.10, 28.12), Gouverneur de l'A.E.F. (24.06, 18, 27.07, 31.08, 02.09).
- 1940-1941 : Mgr BIECHY (21.03, 19.04, 28.06, 15.07, 08, 21.08.1940), Gouverneur de l'A.E.F. (13.04.1940), Mgr BIECHY (14.11.1941).
- 1942 : Mgr BIECHY (19, 21.02, 27.03 (2), 18, 27.06), Abbé BERNARD (26.02), Gouverneur LAPIE (Tchad 18.02), Gouverneur général (04.03, 15.06), M. MARY (06.05), P. BERGER (01.06).
- Correspondance avec le gouverneur EBOUE :
Gouverneur EBOUE (12.11.1940, 20.12.1943 + copie relatant l'opinion du pape sur le nazisme), Médecin Général SICE (11.12.1940), Mgr BIECHY (05.05, 01.10, 18, 25, 27.11.1943). Arrêté du Gouverneur Eboué (21.09).
- Correspondance avec le Haut-Commissariat (suite) :
- 1943-1944 : Mgr BIECHY (26.03, 12.08.1943, 13, 27.12.1944) .
- 1945 : Mgr BIECHY (21.04,19.05, 28, 30.12 + note sur problèmes de mariage...), Gouverneur (02.01, 11.07), M. BAYARDELLE (11.07).
- 1946-1947 : Mgr BIECHY (23.01, 30.12.1946, 24, 31.03, 06, 07.06, 26.08, août, 03, 06, 08.09.1947), Gouverneur (01.01.1947), M. MERLO (29.08.1947).
- 1948 : M. CRISTIANI (13.04), Ht Commiss. (14.10, 30.12), Mgr BIECHY (29.12).
- 1949 : Mgr BIECHY (16.04, 21.06, 14.11, 3 du 29.12), Ht Commiss. (21.04, 20.07), M. CRISTIANI (29.12), M. DURAND-REVILLE (Paris, 31.12).
- 1950 : Ht Commiss. (M. CORNUT GENTILLE 01.01, 16, 26.04), M. FOURNEAU (03.01), M. DELAVIGNETTE (09.06), Mgr BIECHY (26.12).
- 1951 : M. CORNUT GENTILLE (03.01, 17.11), P. LE COMTE (16.01), Service cinéma (janv.), Mgr BIECHY (2 du 20.11).
- 1952 : M. CORNUT GENTILLE (11.01), M. CEDILE (28.03), Mgr BIECHY (31.03, 22.04, 20 (2), 30.06), Finances (01.03, 01.06), M. FOURNEAU (mars), M. MENIER (13.02).
- 1953 : Mgr BIECHY (11.01).
- Entrevues avec le Gouverneur Bayardelle et le Général Marchand : notes du 09.08, sept., 18.11.1943, 01.03, 28.04, 23.10.1944, 17.03.1945.