RELATIONS AVEC LE CARDINAL RICHARD
- 2F1.1a4
- file
- 1886 - 1908
- "Mandatum de censuris et casibus reservatis", Cardinal RICHARD, 1890, imprimé de 60 pages.
- Correspondance venant de Mgr RICHARD (autographes, 1886-1906) : 09.07.1886, 10.05, 14.08.1888, 09.12.1892, 27.08.1893, 24.04.1896, 11.02, 19.06, 12.07, 13.07.1897, 29.06.1898, 30.06, 02.07, 03.07.1899, 24.06, 15.12.1901, 21.06.1902, 07.04, 24.07.1903, 04.06.1904, 24.06.1905, 21.04.1906.
- Correspondance avec l'archevêché :
- venant de l'archevêché : 11.10.1886, 04.01, 25.02.1887, 18.04.1888, circulaire du 01.08.1888, 10.10.1889, 1891, 13 et 16.01.1893, 08.04.1894, 22.03.1895, 24.11.1898, 27.11.1901, 10.02.1905, 12.03.1906
- adressées à l'archevêché : 20.02, 30.05, 09.09.1888, 14.07.1890, 08.07.1892, 22.05.1905, 16.06.1905. Note de Mgr De COURMONT.
- Question des ordinations (1892-1897), depuis le décret "Auctis" : texte du décret (04.11.1892, en latin). Indults accordés au P. SCHWINDENHAMMER en 1868. Lettres à l'archevêché 08.02, 17.10.1893. Lettre de Mgr LEROY et réponse du pape (27.10.1896). Lettre à l'archevêché (14.09.1897, dispense du Décret "Auctis"). Lettre de l'évêché (15.12.1897), réponses de la S.C. des évêques et réguliers, indults relatifs aux ordinations (2 ex.). Lettres à l'archevêché (17.12.1897, 15.02.1898).
- Concession de pouvoirs au supérieur général (1887-1905) : pouvoirs de confesser des religieuses, de prêcher, d'ériger un noviciat...
- Liste des confesseurs sur le diocèse de PARIS (1895-1907).
- Liste des prêtres de la congrégation séjournant dans le diocèse de PARIS (1887-1908) à la Maison mère et à CHEVILLY.
MAISON-MÈRE